Hanes ariannol WOMEN'S PRIZE TRUST

Rhif yr elusen: 1181253
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £467.78k £555.89k £559.15k £652.01k £846.47k
Cyfanswm gwariant £291.27k £575.24k £702.07k £618.08k £914.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £150.81k £118.09k £186.52k £171.40k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £5.88k £55.95k £3.33k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £405.08k £435.18k £0 £670.77k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall N/A £0 £0 £409.37k £965
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £434.67k £599.66k £617.98k £902.48k
Gwariant - Ar godi arian N/A £140.57k £102.41k £93 £12.04k
Gwariant - Llywodraethu N/A £23.55k £30.47k £60.17k £2.59k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0