THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GLEADLESS VALLEY

Rhif yr elusen: 1179675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Know God through Jesus Christ, Explore life together as a church, Reach out to Gleadless Valley in Sheffield and beyond. Through: Sunday and mid-week worship, bible study & prayer, Pastoral care and guidance within the ethnically & culturally diverse community, Youth and children ministry, Baby & Toddler group, Monthly cafe in the community, Partnership with local stakeholders.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £80,473
Cyfanswm gwariant: £100,504

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Sheffield

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Awst 2018: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • Gleadless Valley Parish Church Holy Cross (Enw gwaith)
  • HOLY CROSS GLEADLESS VALLEY PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev DAVID JEREMY MIDDLETON Cadeirydd 01 November 2012
Dim ar gofnod
Anthony Hugh Wallace Ymddiriedolwr 13 May 2024
Dim ar gofnod
Steven John Rich Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Sunday Dawodu Ymddiriedolwr 08 January 2024
Dim ar gofnod
Florence Murorunkwere Ymddiriedolwr 17 May 2023
Dim ar gofnod
Guy StJohn Lachlan Ymddiriedolwr 17 May 2023
Dim ar gofnod
David Mark Spence Ymddiriedolwr 06 April 2022
DARNALL, ATTERCLIFFE AND TINSLEY IN CONTACT
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Melanie Claire Hobbs Ymddiriedolwr 08 November 2021
Dim ar gofnod
Abraham Aboagye Ymddiriedolwr 26 May 2021
Dim ar gofnod
Emeka Kingsley Okereke Ymddiriedolwr 10 April 2019
Dim ar gofnod
JONATHAN BURTENSHAW CHAMBERLAIN Ymddiriedolwr 05 April 2017
CLC INTERNATIONAL OFFICE
Derbyniwyd: Ar amser
DARNALL, ATTERCLIFFE AND TINSLEY IN CONTACT
Derbyniwyd: Ar amser
PIERRE KABAYA Ymddiriedolwr 13 April 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £112.13k £120.35k £72.52k £63.63k £80.47k
Cyfanswm gwariant £92.96k £90.89k £66.33k £68.23k £100.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 04 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 18 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 18 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 11 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 11 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 07 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 07 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 30 Ebrill 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 30 Ebrill 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
5 Blackstock Close
Sheffield
S14 1AE
Ffôn:
01142393808