POOLE METHODISTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious, social community and pastoral activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,908 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

18 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bournemouth
- Dorset
- Poole
Llywodraethu
- 28 Mehefin 2018: Cofrestrwyd
- POOLE METHODIST CHURCH (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walter John Albert Beasley | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Sherry-Lynn Gerard-Tofts | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
RICHARD HARLEY BAKER | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
Rev Roberto Alves Viana | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Paul Stigwood | Ymddiriedolwr | 04 August 2018 |
|
|
||||
HELEN MARGARET DAVIS | Ymddiriedolwr | 02 January 2018 |
|
|
||||
Christine Le Poidevin | Ymddiriedolwr | 24 December 2017 |
|
|
||||
RONALD GEORGE BALMER | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|||||
EIFRON HOPPER | Ymddiriedolwr | 24 September 2015 |
|
|||||
Rev ANTONY JOHN CAVANAGH | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
EDNA MAY DANIELS | Ymddiriedolwr | 17 May 2015 |
|
|
||||
HILDA MARY BEDDARD | Ymddiriedolwr | 17 May 2015 |
|
|
||||
KATE WHITE | Ymddiriedolwr | 19 May 2013 |
|
|
||||
MARIAN EDITH MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 15 May 2011 |
|
|
||||
BASIL KENNETH MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 11 May 2008 |
|
|
||||
EVELINE MARION LE POIDEVIN | Ymddiriedolwr | 11 May 2008 |
|
|
||||
DENISE ANNE GIBBS | Ymddiriedolwr | 11 May 2008 |
|
|
||||
JOHN STEPHEN REDWOOD | Ymddiriedolwr | 20 September 2007 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £219.56k | £128.00k | £121.23k | £126.57k | £225.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £159.61k | £153.52k | £118.57k | £164.45k | £201.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.75k | £5.24k | £9.50k | £5.78k | £5.91k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2023
(Mae'r cyfrifon |
27 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 17 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 17 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2020
(Mae'r cyfrifon |
26 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 26 OCT 1976
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
POOLE METHODISTS
THE SPIRE
HIGH STREET
POOLE
BH15 1DF
- Ffôn:
- 01202916520
- E-bost:
- contactus@poolemethodists.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window