Hanes ariannol Borth Community Hub

Rhif yr elusen: 1179468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £101.49k £137.97k £139.36k £204.67k £184.49k
Cyfanswm gwariant £92.11k £93.23k £154.23k £145.33k £176.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £6.50k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.65k £13.74k £35.25k £23.62k £8.50k