Ymddiriedolwyr Borth Community Hub

Rhif yr elusen: 1179468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
RAYMOND PAUL QUANT Cadeirydd 06 August 2018
BORTH SPORTS AND PLAYING FIELDS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
AWL BRO PADARN LMA CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
SUSAN JANE DALTON Ymddiriedolwr 26 February 2024
Dim ar gofnod
MARGARET GRIFFITHS Ymddiriedolwr 10 January 2024
Dim ar gofnod
Jackie Esther Bat-Isha Ymddiriedolwr 20 July 2022
Dim ar gofnod
Carol Jaqueline King Bainbridge Ymddiriedolwr 10 December 2020
Dim ar gofnod
VALERIE JOY COOK Ymddiriedolwr 06 August 2018
Dim ar gofnod
MARGARET HAYNES Ymddiriedolwr 06 August 2018
Dim ar gofnod
RONA THOMPSON DALTON Ymddiriedolwr 06 August 2018
Dim ar gofnod