COVENTRY MUSIC TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PROMOTE MUSIC FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, WITH A PARTICULAR BUT NON-EXCLUSIVE FOCUS ON CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, BY IN PARTICULAR (WITHOUT LIMITATION) PROMOTING THE PERFORMANCE, LEARNING, PRACTICE AND APPRECIATION OF MUSIC BY THE PEOPLE OF THE CITY OF COVENTRY AND THE GENERAL PUBLIC.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Coventry
Llywodraethu
- 15 Chwefror 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEUR JOANNA SEXTON BA/PGCE/DL | Cadeirydd | 15 February 2019 |
|
|
||||
Dr Benoit Granier | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Mark Patton | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Sinead Ouillon | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Dr GEOFF IAIN WILLCOCKS | Ymddiriedolwr | 15 February 2019 |
|
|||||
MARK STEELE | Ymddiriedolwr | 15 February 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/12/2019 | 15/12/2020 | 15/12/2021 | 15/12/2022 | 15/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £2.04k | £1.20k | £912 | £13.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £13 | £772 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 15 Rhagfyr 2023 | 09 Rhagfyr 2024 | 55 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Rhagfyr 2023 | 09 Rhagfyr 2024 | 55 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 15 Rhagfyr 2022 | 11 Rhagfyr 2023 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Rhagfyr 2022 | 12 Mawrth 2024 | 149 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 15 Rhagfyr 2021 | 01 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Rhagfyr 2021 | 01 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 15 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Rhagfyr 2020 | 02 Tachwedd 2021 | 18 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 15 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 Feb 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PROMOTE MUSIC FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, WITH A PARTICULAR BUT NON-EXCLUSIVE FOCUS ON CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, BY IN PARTICULAR (WITHOUT LIMITATION) PROMOTING THE PERFORMANCE, LEARNING, PRACTICE AND APPRECIATION OF MUSIC BY THE PEOPLE OF THE CITY OF COVENTRY AND THE GENERAL PUBLIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
COVENTRY CITY COUNCIL
COUNCIL HOUSE
EARL STREET
COVENTRY
CV1 5RR
- Ffôn:
- 02475 270 955
- E-bost:
- music@coventry.gov.uk
- Gwefan:
-
CoventryMusicHub.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window