Hanes ariannol National Philanthropic Trust UK Limited

Rhif yr elusen: 1181128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.61m £52.43m £40.69m £29.36m £109.76m
Cyfanswm gwariant £881.02k £9.40m £9.75m £16.99m £27.49m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £6.60m £52.26m £39.89m £27.49m £106.75m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.95k £47.04k £522.72k £1.22m £2.31m
Incwm - Arall £12.68k £120.76k £277.31k £645.68k £698.07k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £818.00k £9.32m £9.53m £16.66m £27.11m
Gwariant - Ar godi arian £63.01k £81.99k £213.35k £326.15k £371.96k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £2.00k £2.00k £75.72k
Gwariant - Sefydliad grantiau £789.14k £9.12m £9.25m £16.24m £27.00m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £250 £25.78k £99.32k £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0