Friends of the Anglican Province of Alexandria

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity aims to advance the Christian faith in the UK, North Africa and the Horn of Africa by enabling and maintaining the work of the Episcopal/Anglican Diocese of Egypt with North Africa and the Horn of Africa, providing and maintaining church buildings and enabling worship, pastoral care,outreach and witness, training, healthcare,the relief of poverty, development and publishing
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Algeria
- Djibouti
- Eritrea
- Ethiopia
- Libia
- Somalia
- Tunisia
- Yr Aifft
Llywodraethu
- 29 Gorffennaf 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 209145 EGYPT DIOCESAN ASSOCIATION
- 17 Rhagfyr 2018: CIO registration
- EGYPT DIOCESAN ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cathy Terry | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|
||||||
Rev Justyn Terry | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|
||||||
Rev ADEL SALAH MAKAR SHOKRALLA | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||||
ANGELA ANN HUDDART | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||||
Rev MICHAEL JOHN PARKER | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||||
Helen Elizabeth Fraser | Ymddiriedolwr | 27 June 2020 |
|
|
||||||
Michael Maddox | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||||
CANON CHRISTOPHER PAUL ANDREWS | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||||
Canon Richard Charles Hibbert | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||||
Rev ANDREW CHARLES WHEELER | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|||||||
Judith Mary Spencer-Gregson | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|||||||
Dr PETER LE FEUVRE | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.68k | £18.08k | £30.83k | £24.66k | £66.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.13k | £18.52k | £28.45k | £26.72k | £61.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 05 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 05 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 17 Dec 2018 as amended on 28 Jun 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE UK, NORTH AFRICA AND THE HORN OF AFRICA MAINLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY MEANS OF PROVIDING GRANTS TO · ENABLE AND MAINTAIN THE WORK OF THE EPISCOPAL/ANGLICAN DIOCESE OF EGYPT WITH NORTH AFRICA AND THE HORN OF AFRICA AND ITS ORDAINED AND LAY MEMBERS AND INSTITUTIONS · PROVIDE AND MAINTAIN ITS CHURCH BUILDINGS · ENABLE PUBLIC WORSHIP AND PASTORAL CARE; OUTREACH AND WITNESS; TRAINING AND EDUCATION; HEALTHCARE; THE RELIEF OF POVERTY AND NEED; DEVELOPMENT; AND PUBLISHING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 17
Hartington Mansions
Hartington Place
EASTBOURNE
East Sussex
BN21 3BJ
- Ffôn:
- +447941330432
- E-bost:
- secretaryfapa@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window