BATH AND NORTH EAST SOMERSET THIRD SECTOR GROUP CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
3SG is a membership network for third sector organisations operating in Bath and North East Somerset and our aim is to raise the profile of our members and give them a chance to influence local strategic decision making. We also run and share relevant events, training and disseminate information and post job opportunities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £41,602 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 06 Rhagfyr 2018: CIO registration
- 3SG (Enw gwaith)
- B&NES 3SG (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halena Coury | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Simon Allen | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Melissa Hillier | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
CAROLINE HAWORTH | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|
||||
NICKY TEW | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|
||||
SARAH WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|
||||
KATE MORTON | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.42k | £229.24k | £170.72k | £235.12k | £129.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.41k | £182.56k | £149.87k | £175.23k | £150.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | N/A | £35.85k | N/A | £41.60k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 08 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 06 Dec 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE (1) TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, PRINCIPALLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE LOCAL GOVERNMENT AREA OF BATH AND NORTH EAST SOMERSET AND ITS ENVIRONS (HEREINAFTER CALLED THE "AREA OF BENEFIT") AND, IN PARTICULAR, BUILD THE CAPACITY OF THIRD SECTOR ORGANISATIONS AND PROVIDE THEM WITH THE NECESSARY SUPPORT, INFORMATION AND SERVICES TO ENABLE THEM TO PURSUE OR CONTRIBUTE TO ANY CHARITABLE PURPOSE. (2) TO PROMOTE, ORGANISE AND FACILITATE CO-OPERATION AND PARTNERSHIP WORKING BETWEEN THIRD SECTOR, STATUTORY AND OTHER RELEVANT BODIES IN THE ACHIEVEMENT OF THE ABOVE PURPOSES WITHIN THE AREA OF BENEFIT. "THIRD SECTOR" MEANS CHARITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND SOCIAL ENTERPRISES. “CHARITIES” ARE ORGANISATIONS, WHICH ARE ESTABLISHED FOR EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES. "VOLUNTARY ORGANISATIONS AND “SOCIAL ENTERPRISES” ARE INDEPENDENT ORGANISATIONS, WHICH ARE ESTABLISHED FOR PURPOSES THAT ADD VALUE TO THE COMMUNITY AS A WHOLE, OR A SIGNIFICANT SECTION OF THE COMMUNITY, AND WHICH ARE NOT PERMITTED BY THEIR CONSTITUTION TO MAKE A PROFIT FOR PRIVATE DISTRIBUTION. VOLUNTARY ORGANISATIONS AND SOCIAL ENTERPRISES DO NOT INCLUDE LOCAL GOVERNMENT OR OTHER STATUTORY AUTHORITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Archway Office
4-5 Chapel Court
BATH
BA1 1SQ
- Ffôn:
- 01225 683087
- E-bost:
- Contact@3sg.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window