BELMONT EXETER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main activities are Christian worship for all ages, and activities which include Parent & Toddler groups, youth groups, retired groups, parenting courses, sessions for vulnerable families and English classes for ethnic minorities. The church also trains and encourages members to become involved in the propagation of the christian faith both locally and internationally.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 23 Chwefror 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1079412 TRUST FUND HELD IN CONNECTION WITH BELMONT CHAPEL
- 09 Awst 2019: Cofrestrwyd
- BELMONT (Enw gwaith)
- BELMONT CHAPEL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER JOHN NAISH | Cadeirydd | 14 November 2017 |
|
|
||||
Simon Clive Richards | Ymddiriedolwr | 26 September 2021 |
|
|
||||
RICHARD CLIVE HUGHES | Ymddiriedolwr | 26 September 2021 |
|
|
||||
Paul Graham Winfield | Ymddiriedolwr | 11 February 2018 |
|
|
||||
Janet Maralyn Luckham | Ymddiriedolwr | 11 February 2018 |
|
|
||||
Cyril David Northcote-Passmore | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
|||||
ALISTAIR HERON | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
|||||
PAUL PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
|||||
Hannah Louise Stevens | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
|
||||
John Airdrie | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £401.63k | £413.10k | £420.16k | £427.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £402.29k | £433.77k | £432.64k | £428.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14 NOV 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19 JUN 2019
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO IN EXETER AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE DIRECTORS OF THE CHARITY (HEREIN CALLED "THE TRUSTEES") MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT AND TO FULFIL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE CHARITY; (
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Belmont Chapel
Western Way
EXETER
EX1 2DB
- Ffôn:
- 01392 258029
- E-bost:
- office@belmontexeter.church
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window