NOCN JOB CARDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of education of operatives working in industry by: - facilitating competence card schemes which will set standards & develop and test competences in order to increase public confidence in the operatives' work; - promoting participation by operatives in all forms of education & training and in the schemes; - improving the quality, flexibility and access of operatives to learning.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£3,694,428
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £3.69m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,662,466
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £3.66m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £3.66m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £31.96k |
Pobl

35 Gweithwyr
4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Ireland
- Yr Alban
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
Llywodraethu
- 15 Chwefror 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Margret Haworth | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||||
Kay Dickinson | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|||||||
Carl Hassell | Ymddiriedolwr | 14 May 2021 |
|
|
||||||
Graham Hasting-Evans | Ymddiriedolwr | 23 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.01m | £3.77m | £3.63m | £3.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.78m | £2.90m | £3.27m | £3.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £124.72k | £13.24k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £124.72k | £13.24k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.89m | £3.75m | £3.63m | £3.69m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.78m | £2.90m | £3.27m | £3.66m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.31k | £31.77k | £41.10k | £6.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £4.10m | £2.55m | £2.20m | £2.01m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £886.69k | £1.43m | £812.29k | £840.64k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £5.82m | £3.91m | £2.58m | £2.39m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 19 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 19 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 31 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 31 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22 OCT 2018 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19 APR 2023 as amended on 13 Feb 2025
Gwrthrychau elusennol
The charity’s objects (‘Objects’) are specifically restricted to the advancement of education in one or more of the following ways: (1) by promoting and widening participation in education and training including for those people who have previously been excluded from educational opportunities; (2) by improving the quality and flexibility of educational provision for the public benefit, including for those people who have previously been excluded from educational opportunities; (3) by improving access for learning opportunities and facilitating progression to further learning, employment and higher education particularly through the award of credit and credit-based qualifications and assured courses; (4) by facilitating skills and competence card schemes for individuals working in industry within the UK and Eire and in other countries which recognise skills and competency card schemes, which will set standards and develop and test skills and competencies in order to increase public confidence in the individuals' work; (5) by promoting participation by individuals in the schemes; (6) by promoting participation by individuals in all forms of education and training in conjunction with and in addition to the schemes; (7) by improving the quality and flexibility of the educational provision available to individuals; (8) by improving access for individuals to learning opportunities and facilitating progression to further learning, employment and higher education; (9) by delivering continuing professional development, training qualifications and assessment qualifications to individuals; (10) by working with industry to ensure the schemes and the individuals covered by the schemes are ready for advancements in new technologies; and (11) by ensuring the schemes meet the needs of the individuals covered by the schemes.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Acero Building
1 Concourse Way
Sheffield
- Ffôn:
- 0300 999 1177
- E-bost:
- enquiries@jobcards.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window