Hanes ariannol FARNWORTH BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1185143
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £275.79k £321.09k £521.50k
Cyfanswm gwariant £0 £0 £276.44k £361.82k £467.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £13.00k £7.44k £26.83k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £457.27k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £52.14k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £5.39k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £6.48k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £220
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £453.31k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £14.64k