THE GERMAN CHRISTIAN ASSOCIATION (LONDON) CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the Christian faith by developing and supporting initiatives which reflect and/or promote Christian values. Providing general support for churches of all denominations in particular to our local churches in Bayswater and German churches throughout the UK. To provide or assist in the provision of social welfare, cultural activities, educational, recreation and leisure facilities for all.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 18 Rhagfyr 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Payne | Ymddiriedolwr | 19 December 2019 |
|
|||||||
DIETER LOSSE | Ymddiriedolwr | 18 December 2019 |
|
|
||||||
Catherine Halsey | Ymddiriedolwr | 18 December 2019 |
|
|||||||
ANGELA FOX | Ymddiriedolwr | 18 December 2019 |
|
|||||||
CHRISTIAN DAUR | Ymddiriedolwr | 19 August 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Mawrth 2025 | 146 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Mawrth 2025 | 146 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Gorffennaf 2024 | 252 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Gorffennaf 2024 | 252 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 18 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY SUPPORTING AND ENCOURAGING PEOPLE ALONG THE PATH TO A CHRISTIAN WAY OF LIFE, BY RAISING AWARENESS OF CHRISTIAN VALUES AND THE NEEDS OF OTHERS, AND BY DEVELOPING AND SUPPORTING INITIATIVES WHICH REFLECT AND/OR PROMOTE CHRISTIAN VALUES; (B) TO ADVANCE RELIGIOUS FAITH, IN PARTICULAR (BUT NOT LIMITED TO) THE CHRISTIAN FAITH, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY PROVIDING GENERAL SUPPORT FOR CHURCHES OF ALL DENOMINATIONS, AND IN PARTICULAR (BUT NOT LIMITED TO) OUR LOCAL CHURCHES IN BAYSWATER AND GERMAN CHURCHES THROUGHOUT THE UK; (C) TO PROVIDE, OR ASSIST IN THE PROVISION OF, OR OTHERWISE SUPPORT, FACILITIES AND PROGRAMMES, IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, FOR CULTURAL ACTIVITY, RECREATION AND LEISURE, FOR PEOPLE IN NEED OF SUCH FACILITIES OR PROGRAMMES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF SAID PEOPLE. (D) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF FINANCIAL SUPPORT, ADVICE, OPPORTUNITIES FOR FELLOWSHIP AND OTHER SERVICES AND MATERIAL SUPPORT TO, AND FOR THE BENEFIT OF, INDIVIDUALS IN NEED BY REASON OF THEIR SOCIAL, PHYSICAL, ECONOMIC OR OTHER CIRCUMSTANCES; (E) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF EDUCATION FOR PEOPLE OF ALL AGES AND IN PARTICULAR YOUNG PEOPLE, WITH THE OBJECT OF DEVELOPING THEIR PHYSICAL, MENTAL OR SPIRITUAL CAPACITIES; (F) TO PROMOTE RACIAL HARMONY FOR THE PUBLIC BENEFIT, BY PROVIDING, OR ASSISTING IN THE PROVISION OF, LECTURES, DISCUSSION GROUPS, LANGUAGE CLASSES, AND OTHER ACTIVITIES AND FACILITIES, DESIGNED TO PROMOTE CULTURAL EXCHANGES AND A MUTUAL UNDERSTANDING BETWEEN DIFFERENT RACIAL GROUPS AND THEIR CULTURES, ESPECIALLY BETWEEN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE GERMAN YMCA
35 CRAVEN TERRACE
LONDON
W2 3EL
- Ffôn:
- 02077239276
- E-bost:
- y-services@german-ymca.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window