THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE BAPTIST, KIRDFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides a place of worship, generally advances and educates people about religion. Provides pastoral care and outreach. All within the Christianity of the Church of England.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,500 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 12 Mawrth 2019: Cofrestrwyd
- PCC KIRDFORD WITH PLAISTOW (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Harris | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|
||||
Dawn Phyllis Phillips | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|
||||
Susan Weston | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Sandra Ann Humphreys | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Slade | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Marion Lesley Stoner | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Carolyn Anne Osborne | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Lance Anthony Oelman | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Rev CLIVE RONALD JENKINS | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|||||
Richard David Arthur Burge | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Jacqueline Carol Smart | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
Lindsay Gillian Nutting | Ymddiriedolwr | 02 May 2017 |
|
|
||||
David Sorton | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|
||||
Susan Valerie Bowman | Ymddiriedolwr | 30 April 2011 |
|
|||||
Janice Taylor | Ymddiriedolwr | 30 April 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.33k | £100.02k | £100.01k | £89.53k | £104.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £90.76k | £73.01k | £75.34k | £98.71k | £84.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | £2.00k | N/A | £2.50k | £2.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St John the Baptist Church
Glasshouse Lane
Kirdford
West Sussex
RH14 0LT
- Ffôn:
- 01403700339
- E-bost:
- vicarage@stpeterswg.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window