METROLAND CULTURE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Metroland Cultures works to build, maintain and share art and culture in Brent. We amplify and support the communities who are already telling their stories of life here in Brent, and work with artists and ideas to help tell new ones.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£584,618
Roddion a chymynroddion | £28.76k | |
Weithgareddau elusennol | £555.00k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £862 |
Cyfanswm gwariant:
£401,157
Codi arian | £17.41k | |
Weithgareddau elusennol | £383.75k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £17.41k | |
Gwariant elusennol | £383.75k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £183.46k |
Pobl

7 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 20 Mawrth 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1180114 ARTISTS IN RESIDENCE
- 20 Medi 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turab Shah | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Adam Saad | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Christopher Prempeh | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Moira Kristina Sybille Lacelles | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Jacob Parker Barnes | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Aderonke Johnson | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Roshni Hirani | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|||||
Rachel Dedman | Ymddiriedolwr | 29 March 2021 |
|
|
||||
Matthew Holt | Ymddiriedolwr | 29 March 2021 |
|
|
||||
DIGBY LAURENCE SPENCE HALSBY | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.73m | £593.91k | £631.69k | £584.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.10m | £570.12k | £1.14m | £401.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £520.00k | £420.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.81m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.81m | £0 | £0 | £28.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £627.53k | £593.91k | £630.02k | £555.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £291.67k | £0 | £1.66k | £862 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.30m | £552.67k | £1.12m | £383.75k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £800.71k | £17.45k | £17.70k | £17.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £9.10k | £10.09k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £8.11k | £5.41k | £3.61k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.24m | £1.31m | £585.12k | £606.97k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £539.51k | £593.79k | £373.08k | £209.67k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Chwefror 2024 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 07 Chwefror 2024 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12 MAR 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 10 SEP 2019
Gwrthrychau elusennol
1. FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE ARTS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY DEVELOPING AND DELIVERING EDUCATIONAL PROJECTS THAT BUILD CAPACITY AND KNOWLEDGE IN THE CULTURAL SECTOR, CREATIVE INDUSTRIES AND IN THE ARTS GENERALLY. 2. FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, THE PROMOTION OF THE ARTS, CULTURE AND HERITAGE OF THE LONDON BOROUGH OF BRENT BY ENCOURAGING PUBLIC PARTICIPATION IN THE ARTS, THE PRESENTATION OF CONCERT, PERFORMANCES, EXHIBITIONS AND FESTIVALS AND BY SUPPORTING AND REPRESENTING THE ARTS AND HERITAGE SECTOR THROUGH PROMOTION, REPRESENTATION AND DEVELOPMENT PROVIDED THAT THE PROMOTION OF SUCHLIKE IS UNDERTAKEN SOLELY FOR THE PUBLIC BENEFIT. 3. TO ADVANCE IN LIFE AND RELIEVE NEEDS OF YOUNG PEOPLE THROUGH: A) THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE; B) PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WITHIN THE ARTS WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Metroland Cultures Ltd
91 Kilburn Square
LONDON
NW6 6PS
- Ffôn:
- 07896299754
- E-bost:
- hello@metrolandcultures.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window