Good Neighbours-Rural Peterborough

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support people in need in the local community in order to improve their quality of life. This support provision includes but is not limited to befriending, transport, domestic support, and household assistance. To develop a sense of mutual support and friendship within the local community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,889 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
85 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Peterborough
Llywodraethu
- 06 Tachwedd 2019: CIO registration
- RURAL NORTH WEST PETERBOROUGH GOOD NEIGHBOURS SCHEME (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil David Boyce | Cadeirydd | 01 January 2020 |
|
|
||||
Jane Cave | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|||||
Irene Walsh | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Dorothy Halfhide | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
John Stannage | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||
Claire Biggam Bysshe | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Derek Skingle | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
JOAN PICKETT | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
WILLIAM MANTON BAXTER | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Susan Elizabeth Lucas | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.56k | £30.59k | £36.82k | £99.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.26k | £22.97k | £35.74k | £73.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £23.56k | £20.93k | £26.54k | £1.89k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2022 | 16 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2022 | 16 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2021 | 31 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2021 | 31 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 06 Nov 2019 as amended on 23 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF THE POOR, SICK, ELDERLY OR DISABLED RESIDENTS OF THE RURAL NORTH WEST PETERBOROUGH AREA AND THE NEIGHBOURHOOD IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING SUCH SERVICES AS TRANSPORT, HOME VISITING, HOME ASSISTANCE, BE-FRIENDING AND OTHER SERVICES CALCULATED TO RELIEVE THEIR NEED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 BENAMS CLOSE
CASTOR
PETERBOROUGH
PE5 7AW
- Ffôn:
- 07460 817022
- E-bost:
- Hello@goodneighboursrp.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window