TEACH US TOO CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Working towards a world where all children are taught to read and write regardless of their educational label through challenging attitudes and assumptions based on labels, influencing educational practice, encouraging ambition and sharing good practice for practitioners and parents alike.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Mawrth 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1177998 TEACH US TOO CHARITABLE TRUST 2
- 18 Gorffennaf 2019: Cofrestrwyd
- TEACH US TOO (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chantal Bryan | Cadeirydd | 04 June 2019 |
|
|
||||
Ellise Hayward | Ymddiriedolwr | 25 October 2024 |
|
|
||||
Julia Collis | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
SARAH GILES | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
The Venerable Christopher Bryan | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.19k | £3.23k | £2.57k | £5.67k | £5.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £445 | £145 | £10.53k | £9.68k | £10.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 27 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 22 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 07 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 04 JUN 2019
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE TRUSTEES SHALL HOLD THE CAPITAL AND INCOME OF THE TRUST FUND UPON TRUST TO APPLY THE INCOME AND ALL OR SUCH PART OR PARTS OF THE CAPITAL FOR THE PUBLIC BENEFIT AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT FOR OR TOWARDS THE PROMOTION OF EDUCATIONAL AND SOCIAL INCLUSION AMONG CHILDREN SUFFERING FROM PROFOUND AND MULTIPLE LEARNING DISABILITIES (PMLD) WHO ARE EDUCATIONALLY AND SOCIALLY EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF THEIR PMLD BY ANY METHOD WHICH SHALL BE RECOGNISED AS CHARITABLE AND, IN PARTICULAR, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, BY: (A) PROVIDING EDUCATION AND INFORMATION TO SUPPORT AND ENABLE PARENTS OF THOSE CHILDREN SUFFERING FROM PMLD TO MAXIMISE THE EDUCATIONAL OPPORTUNITIES FOR THEIR CHILDREN; (B) RAISING PUBLIC AWARENESS OF THE ISSUES AFFECTING THE PARENTS AND THEIR CHILDREN SUFFERING FROM PMLD, BOTH GENERALLY AND IN RELATION TO THEIR EDUCATIONAL AND SOCIAL EXCLUSION; (C) GRANTS OR OTHER FINANCIAL ASSISTANCE; (D) COUNSELLING OR OTHER PRACTICAL ADVICE; AND (E) PROVIDING WORKSHOPS, FORUMS, ADVOCACY AND GENERAL SUPPORT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Rectory Close
Stanton St. Quintin
Chippenham
SN14 6DT
- Ffôn:
- 07880927468
- E-bost:
- info@teachustoo.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window