Hanes ariannol H M BURDALL CHARITY

Rhif yr elusen: 514273
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 25/07/2020 25/07/2021 25/07/2022 25/07/2023 25/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.77k £17.93k £18.78k £19.39k £19.57k
Cyfanswm gwariant £13.44k £15.82k £22.47k £28.36k £23.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A