ST MARY & ST THEODORE COPTIC ORTHODOX CHURCH, HASTINGS

Rhif yr elusen: 1185911
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To advance the Christian faith of the Coptic Orthodox Church in Hastings, East Sussex by providing a place of worship for members of the Coptic Orthodox Church.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £124,187
Cyfanswm gwariant: £24,990

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Hydref 2019: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ST MARY & ST THEODORE COPTIC CHURCH HASTINGS (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
His Grace BISHOP ANTONY Cadeirydd 16 September 2017
ST. MICHAEL & ST. BISHOY COPTIC ORTHODOX CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY AND ST ABANOUB COPTIC ORTHODOX CHURCH, WEST AND NORTH YORKSHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY AND ST GEORGE COPTIC ORTHODOX CHURCH PLYMOUTH
Derbyniwyd: Ar amser
ST GEORGE AND ST ATHANASIOUS COPTIC ORTHODOX CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST. ANTONY COPTIC ORTHODOX CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST PETER AND ST PAUL COPTIC ORTHODOX CHURCH BOURNEMOUTH
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARINA COPTIC ORTHODOX CHURCH-BRISTOL
Derbyniwyd: Ar amser
ARCHANGEL MICHAEL & SAINT MINA COPTIC ORTHODOX CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY AND ST MOSES THE PROPHET COPTIC ORTHODOX CHURCH, DONCASTER
Derbyniwyd: Ar amser
ST JOHN COPTIC ORTHODOX CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST AUGUSTINE COPTIC ORTHODOX CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST ATHANASIUS COPTIC ORTHODOX CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST. ATHANASIUS MONASTERY
Derbyniwyd: Ar amser
St Mary and St John Coptic Orthodox Church and Centre
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Thomas James Ymddiriedolwr 01 November 2024
Dim ar gofnod
Dr Mena ekladious Ymddiriedolwr 09 September 2024
Dim ar gofnod
Shenouda Hennes-Boulos Ymddiriedolwr 07 March 2020
Dim ar gofnod
Rev ANGELOS ELANTONY FATHER Ymddiriedolwr 17 September 2019
Dim ar gofnod
Dr Adel Fakhry Shaker Metias Ymddiriedolwr 17 September 2019
Dim ar gofnod
Dr Magdy Morcos HANNA Ymddiriedolwr 17 September 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 15/09/2020 15/09/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £19.18k £28.96k £483.05k £124.19k
Cyfanswm gwariant £2.58k £9.11k £16.46k £24.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 24 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 24 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 24 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 15 Medi 2021 02 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Medi 2021 13 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 15 Medi 2020 19 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Medi 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Venue of: St John the Evangilist
Upper Church Road
St Leonards on Sea
TN37 7AT
Ffôn:
07899795788
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael