Ymddiriedolwyr SOCIO-LEGAL STUDIES ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1186333
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

22 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Smita Kheria Cadeirydd 14 November 2019
Dim ar gofnod
Professor David Simon Cowan Ymddiriedolwr 16 April 2025
THE SWAN MOUNTAIN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Rachel Cahill-O'Callaghan Ymddiriedolwr 16 April 2025
THE SOCIETY OF LEGAL SCHOLARS IN THE UNITED KINGDOM AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Caer Smyth Ymddiriedolwr 16 April 2025
Dim ar gofnod
Dr Joy Debski Ymddiriedolwr 16 April 2025
Dim ar gofnod
Dr Arwen Joyce Ymddiriedolwr 16 April 2025
Dim ar gofnod
Dr Clare Williams Ymddiriedolwr 16 April 2025
Dim ar gofnod
Dr Jennifer Hough Ymddiriedolwr 16 April 2025
Dim ar gofnod
Professor Andra le Roux-Kemp Ymddiriedolwr 27 March 2024
Dim ar gofnod
Dr Alexander Powell Ymddiriedolwr 27 March 2024
Dim ar gofnod
Dr Kay Louise Lalor Ymddiriedolwr 05 April 2023
Dim ar gofnod
Professor Kirsten McConnachie Ymddiriedolwr 05 April 2023
OCKENDEN INTERNATIONAL
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Raza Saeed Ymddiriedolwr 05 April 2023
Dim ar gofnod
Dr Alexander Giles Green Ymddiriedolwr 05 April 2023
Dim ar gofnod
Dr Marie Anne Hutton Ymddiriedolwr 05 April 2023
Dim ar gofnod
Dr Marie Patricia Burton Ymddiriedolwr 07 April 2022
Dim ar gofnod
Dr Elisabeth Rachel Griffiths Ymddiriedolwr 07 April 2022
Dim ar gofnod
Dr Matthew Laurence Howard Ymddiriedolwr 07 April 2022
Dim ar gofnod
Dr Richard Craven Ymddiriedolwr 07 April 2022
Dim ar gofnod
Colin Moore LLB Ymddiriedolwr 30 April 2020
Dim ar gofnod
Dr Emma Jane Jones Ymddiriedolwr 30 April 2020
ASSOCIATION OF LAW TEACHERS
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Dr Philip Bremner Ymddiriedolwr 14 November 2019
Dim ar gofnod