ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Please see the Report of the Trustees
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£20,008,382
Roddion a chymynroddion | £1.18m | |
Weithgareddau elusennol | £17.51m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £822.11k | |
Buddsoddiadau | £497.39k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£18,937,726
Codi arian | £668.47k | |
Weithgareddau elusennol | £18.27m | |
Arall | £0 |
£217,146 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,816,682 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £668.47k | |
Gwariant elusennol | £18.27m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.07m |
Codi arian a Arall Gwariant | £668.47k | |
Gwariant elusennol | £18.27m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.29m |
Pobl

84 Gweithwyr
19 Ymddiriedolwyr
400 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 5 |
£70k i £80k | 4 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 2 |
£120k i £130k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 17 Rhagfyr 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Sheena Elizabeth Radford | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|||||||
Professor Timothy John Aitman | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|
||||||
Professor Catherine Williamson | Ymddiriedolwr | 03 December 2024 |
|
|
||||||
Professor Peter JM Openshaw | Ymddiriedolwr | 03 December 2024 |
|
|
||||||
Professor Deborah Ashby | Ymddiriedolwr | 03 December 2024 |
|
|
||||||
Professor Sir John Peter Iredale | Ymddiriedolwr | 03 December 2024 |
|
|
||||||
Professor Andrew David Morris | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||||
Professor Jugnoo Sangeeta Rahi FMedSci | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||||
Professor Michael G Hanna FMedSci | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||||
Professor Helen Irene McShane FMedSci | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||||
PROFESSOR DAVID JOHN BURN | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|||||||
Professor Rosalind Louise Smyth CBE | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||||
Professor David Adams | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||||
Professor Franklin Imo Aigbirhio | Ymddiriedolwr | 06 January 2023 |
|
|
||||||
Dr Felicity Jane Gabbay | Ymddiriedolwr | 16 December 2022 |
|
|
||||||
Professor James Henderson Naismith | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||||
Professor Ijeoma Florence Uchegbu | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||||
Professor Kathryn Maitland | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|||||||
Professor Tom Solomon | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.65m | £14.67m | £17.70m | £19.07m | £20.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.02m | £14.88m | £14.19m | £16.32m | £18.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.77m | £8.18m | £11.50m | £12.39m | £15.82m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.16m | £1.12m | £804.40k | £1.26m | £1.18m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £911.47k | £148.10k | £725.09k | £898.80k | £822.11k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.42m | £13.27m | £16.06m | £16.72m | £17.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £151.64k | £125.88k | £109.58k | £190.85k | £497.39k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.23m | £14.57m | £13.77m | £15.57m | £18.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £786.06k | £302.12k | £421.01k | £754.06k | £668.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £142.47k | £90.95k | £107.06k | £442.64k | £443.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £10.36m | £10.31m | £8.49m | £8.79m | £10.03m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £21.55k | £26.18k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £4.25m | £5.20m | £5.00m | £4.84m | £4.78m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £4.47m | £3.69m | £3.66m | £3.32m | £3.54m | |
|
Cyfanswm asedau | £10.08m | £10.69m | £11.84m | £15.49m | £21.02m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £6.66m | £7.20m | £4.64m | £5.39m | £9.78m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 03 SEP 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE AIMS AND ETHOS OF MEDICAL SCIENCES AND IN PARTICULAR TO: (A) PROMOTE EXCELLENCE IN RESEARCH AND IN THE TEACHING OF MEDICAL SCIENCES; (B) PROMOTE THE APPLICATION OF RESEARCH TO THE PRACTICE OF MEDICINE AND TO THE ADVANCEMENT OF HUMAN HEALTH AND WELFARE; (C) PROMOTE PUBLIC UNDERSTANDING OF THE MEDICAL SCIENCES AND THEIR IMPACT ON SOCIETY; AND (D) ASSESS ISSUES OF MEDICAL SCIENCE OF CONCERN TO THE PUBLIC AND TO DISSEMINATE THE RESULTS OF SUCH ASSESSMENT.
Elusennau cysylltiedig
- 17 Rhagfyr 2008 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES
41 PORTLAND PLACE
LONDON
W1B 1QH
- Ffôn:
- 02031413200
- E-bost:
- info@acmedsci.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window