INTERNATIONAL CENTER FOR RESEARCH ON WOMEN UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Anchored in the principle of human dignity, ICRW advances gender equity, inclusion and shared prosperity. ICRW works with non-profit, government and private sector partners to conduct research, develop and guide strategy and build capacity to promote evidence-based policies, programs and practices. We are thought leaders driven by a passion to alleviate poverty and rectify injustice in the world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2022
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Bangladesh
- Cenia
- De Affrica
- Fiet-nam
- Ghana
- Guatemala
- Hondwras
- India
- Iorddonen
- Libanus
- Malawi
- Moroco
- Nepal
- Nigeria
- Pakistan
- Tanzania
- Togo
- Tunisia
- Uganda
- Unol Daleithiau
- Yr Iseldiroedd
- Y Swdan
- Zambia
Llywodraethu
- 09 Gorffennaf 2020: CIO registration
- ICRW UK (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMI GREWAL-CARR | Cadeirydd | 09 July 2020 |
|
|
||||
Baroness Mary Goudie | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Guy Oliver | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|||||
Marijke Jurgens-Dupree | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Prof Naila Kabeer | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2021 | 30/09/2022 | |
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 289 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 289 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 06 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 06 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 06 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 09 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
1) THE ADVANCEMENT OF GENDER EQUALITY AND EQUALITY OF OPPORTUNITIES INCLUDING BY (BUT NOT LIMITED TO): • EDUCATION IN AND RAISING AWARENESS OF GENDER EQUALITY • CONDUCTING RESEARCH AND PUBLICATION OF THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH • PROMOTING PROJECTS TO IMPROVE GENDER EQUALITY IN BUSINESS AND MONITORING, EVALUATING AND ANALYSING THE RESULTS THEREOF • PROMOTING AND ADVISING ON BEST PRACTICE IN BUSINESS TO PROMOTE GENDER EQUALITY • ADVISING ON POLICY DEVELOPMENT 2) THE PREVENTION AND RELIEF OF POVERTY PARTICULARLY AMONG SOCIALLY OR ECONOMICALLY DISADVANTAGED WOMEN, GIRLS AND MARGINALISED PEOPLE THROUGH (BUT NOT LIMITED TO) TRAINING AND EDUCATION IN FIELDS SUCH AS HEALTH, NUTRITION, AGRICULTURE AND HOUSING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BATES WELLS
RIVERSCAPE
10 QUEEN STREET PLACE
LONDON
EC4R 1BE
- Ffôn:
- 12027421259
- E-bost:
- info@icrw.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window