SUNRISE DIVERSITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide a range of services and activities to celebrate diversity, challenge discrimination and change attitudes in rural communities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,000 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
22 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cernyw
- Dorset
- Dyfnaint
- Gogledd Gwlad Yr Haf
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 11 Tachwedd 2020: Cofrestrwyd
- NORTH DEVON SUNRISE COMMUNITY INTEREST COMPANY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Lockett | Cadeirydd | 21 March 2024 |
|
|
||||
David Mann | Ymddiriedolwr | 10 April 2025 |
|
|
||||
Rose Marie Young-French | Ymddiriedolwr | 18 August 2021 |
|
|
||||
David Johnstone Mason | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|||||
Sophie Maria McCormack | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
Annemarie Shillito | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|||||
David Nigel Chalmers | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
Roy Ernest Tomlinson | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £150.31k | £205.00k | £184.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £194.81k | £182.91k | £189.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.90k | £8.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26 MAR 2013 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 12 OCT 2020
Gwrthrychau elusennol
1) THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (A) PROMOTING ACTIVITIES TO ELIMINATE DISCRIMINATION IN ALL ITS FORMS IN RURAL COMMUNITIES IN THE SOUTH WEST OF ENGLAND, PRINCIPALLY IN NORTHERN DEVON, INCLUDING ON THE GROUNDS OF AGE, RACE, ETHNICITY, CULTURE, COUNTRY OF BIRTH, DISABILITY AND/OR PHYSICAL ABILITIES, GENDER, SEXUAL ORIENTATION, GENDER REASSIGNMENT, RELIGION, BELIEF, PREGNANCY AND MATERNITY, MARRIAGE AND CIVIL PARTNERSHIP, OR LIFESTYLE CHOICES; (B) RAISING PUBLIC AWARENESS IN ISSUES RELATING TO EQUALITY AND DIVERSITY; (C) PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER GREATER UNDERSTANDING AND GOOD RELATIONS BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS; AND (D) CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY AMONG THE GENERAL PUBLIC, IN PARTICULAR IN NORTHERN DEVON. (2) TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY, IN PARTICULAR BY PROMOTING ACTIVITIES DESIGNED TO: (A) IMPROVE THE SKILLS, CAPACITY AND UNDERSTANDING OF PEOPLE IN SOCIALLY EXCLUDED GROUPS ACROSS NORTHERN DEVON TO ENABLE THEM TO CHALLENGE DISCRIMINATION AND PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY AND LOCAL GOVERNANCE SYSTEMS; AND (B) ENGAGE THE WIDER COMMUNITY IN ACTIVITIES TO HELP RAISE AWARENESS OF THE NEEDS OF SOCIALLY EXCLUDED PEOPLE AND THE BENEFITS OF A SOCIALLY INCLUSIVE SOCIETY, AND TO ENCOURAGE GREATER PUBLIC ACCEPTANCE OF, AND ENGAGEMENT WITH PEOPLE AND COMMUNITIES WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE ‘SOCIALLY EXCLUDED’ MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF ONE OF MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: UNEMPLOYMENT; FINANCIAL HARDSHIP; YOUTH OR OLD AGE; ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL); SUBSTANCE ABUSE OR DEPENDENCY INCLUDING ALCOHOL AND DRUGS; DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEX, RACE, DISABILITY, ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF, CREED, SEXUAL ORIENTATION OR GENDER RE-ASSIGNMENT; POOR EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT; RELATIONSHIP AND FAMILY BREAKDOWN; POOR HOUSING (THAT IS HOUSING THAT DOES NOT MEET BASIC HABITABLE STANDARDS; CRIME (EITHER AS A VICTIM OF CRIME OR AS AN OFFENDER REHABILITATING INTO SOCIETY).”
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Castle Centre
25 Castle Street
Barnstaple
Devon
EX311DR
- Ffôn:
- 01271328915
- E-bost:
- admin@sunrisediversity.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window