CHICHESTER BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1187869
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

A key part of our mission is to serve our local community and demonstrate the love of Jesus. As well as services on Sundays, we hold a parent/carer toddler group, children's and youth groups, Alpha Courses and a lunch club for older people. We have a Christians Against Poverty office to help any facing debt issues. Our buildings are used by many groups providing services for our local community.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £475,176
Cyfanswm gwariant: £489,954

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Chwefror 2020: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ELLEN CAROLINE WILD Cadeirydd 30 March 2011
CHICHESTER BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Bruno Kondabeka Ymddiriedolwr 17 May 2023
TRANSFORMATION CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Angela Emma Cocks Ymddiriedolwr 17 May 2023
Dim ar gofnod
Mark Sean Blaney Ymddiriedolwr 18 May 2022
Dim ar gofnod
Ian James Crossley Ymddiriedolwr 18 May 2022
ST OLAV TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CALVIN RICHARD HOLLINGWORTH Ymddiriedolwr 09 May 2018
CHICHESTER BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Joanne Louise Smith Ymddiriedolwr 27 January 2016
Dim ar gofnod
Guy Robert Overton Applebee Ymddiriedolwr 29 January 2014
CHICHESTER BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew James Morgan Ymddiriedolwr 10 July 2013
CHICHESTER BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
THOMAS GEORGE SNOW Ymddiriedolwr 25 January 2012
CHICHESTER BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
TRANSFORMATION CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £64.29k £381.15k £453.36k £475.18k
Cyfanswm gwariant £54.05k £358.91k £400.65k £489.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £3.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 13 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 13 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 27 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 14 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 14 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 30 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 30 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CHICHESTER BAPTIST CHURCH
124 SHERBORNE ROAD
CHICHESTER
PO19 3AW
Ffôn:
01243782582