NATIONAL YOUTH CHOIRS OF GREAT BRITAIN

Rhif yr elusen: 515660
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To give the opportunity to groups of young people to perform together in choirs by running residential through the year culminating in the performance of major concerts.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Hydref 1984: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • NATIONAL YOUTH CHOIR (GREAT BRITAIN) LTD (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Thomas James Shahani-Tuckwell Ymddiriedolwr 13 February 2025
Dim ar gofnod
Tamsin Verity Anderson Ymddiriedolwr 13 February 2025
Dim ar gofnod
Siu-Wai Ng Ymddiriedolwr 30 June 2021
Dim ar gofnod
DAVID ROPER Ymddiriedolwr 01 May 2021
SOLIHULL SYMPHONY ORCHESTRA
Derbyniwyd: 22 diwrnod yn hwyr
LAMDA LTD
Gillian Frances Hillier OBE Ymddiriedolwr 28 January 2020
Dim ar gofnod
Georgina Alison Robb Ymddiriedolwr 28 January 2020
Dim ar gofnod
Greg Watson Ymddiriedolwr 28 January 2020
Dim ar gofnod
Margaret O'Shea Ymddiriedolwr 28 January 2020
Dim ar gofnod
Michael John Strutt Ymddiriedolwr 25 April 2019
HERITAGE OPERA LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE FOUNDATION OF SIR JOHN PERCYVALE IN MACCLESLFIELD OF 1502, RE-FOUNDED BY KING EDWARD VI IN 1552
Derbyniwyd: Ar amser
MACCLESFIELD MUSIC CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
ST MICHAEL'S RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CATHERINE HEAPY FOR THE MACCLESFIELD NATIONAL SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
CAROLINE CLULOW HALLET BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL AND ALL ANGELS CHURCH, MACCLESFIELD
Derbyniwyd: Ar amser
JAMES OLLEY Ymddiriedolwr 23 January 2018
FUTURE STAGES LTD
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 821 diwrnod
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST VEDAST
Derbyniwyd: Ar amser
LONDON HANDEL SOCIETY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.31m £707.61k £1.10m £1.39m £1.53m
Cyfanswm gwariant £1.24m £752.99k £1.01m £1.45m £1.69m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £31.78k £4.08k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £535.39k £574.68k £613.13k £518.55k £563.55k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £19.58k £780 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £747.11k £130.51k £483.90k £871.42k £958.47k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.29k £1.64k £100 £318 £5.34k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £48.00k £32.00k £2.81k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.16m £663.98k £915.57k £1.35m £1.57m
Gwariant - Ar godi arian £78.35k £89.01k £97.53k £94.73k £115.11k
Gwariant - Llywodraethu £219 £0 £6.18k £7.82k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Asedau hunan ddefnydd £74.15k £56.00k £36.33k £16.72k £0
Buddsoddiadau tymor hir £0 £216.47k £251.64k £389.09k £406.03k
Cyfanswm asedau £771.01k £555.94k £707.30k £428.02k £340.79k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £182.84k £194.94k £242.64k £151.39k £208.91k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 23 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 23 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 18 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 18 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 04 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 04 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 11 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 11 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 11 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 11 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Ushaw Historic House
Woodland Road
Ushaw Moor
Durham
DH7 7DW
Ffôn:
01919160076