Waythrough

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Humankind Charity specialise in working with people with complex, multiple needs and are committed to multi disciplinary working, within our own teams and with external agencies. We work with disadvantaged people and communities. Our main areas of work focus on Accommodation & Housing Support, Substance misuse, Families and young people, education, training and employment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£101,448,502
Roddion a chymynroddion | £82.74k | |
Weithgareddau elusennol | £101.02m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £45.85k | |
Buddsoddiadau | £296.30k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£100,912,723
Codi arian | £665.77k | |
Weithgareddau elusennol | £100.25m | |
Arall | £0 |
£15,264 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £93,958,793 o 322 gontract(au) llywodraeth a £6,512,639 o 184 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £665.77k | |
Gwariant elusennol | £100.25m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £535.78k |
Codi arian a Arall Gwariant | £665.77k | |
Gwariant elusennol | £100.25m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £551.04k |
Pobl

1831 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
262 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 16 |
£70k i £80k | 5 |
£80k i £90k | 13 |
£90k i £100k | 2 |
£110k i £120k | 4 |
£120k i £130k | 3 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- D I S C LTD (Enw gwaith)
- DISC (Enw gwaith)
- DEVELOPING INITIATIVES FOR SUPPORT IN THE COMMUNITY LIMITED (Enw blaenorol)
- HUMANKIND CHARITY (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Cartrefi Lloegr
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Gitsham | Cadeirydd | 12 December 2018 |
|
|
||||
Kapil Bakshi | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|||||
Ian Edward Ayling | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|||||
Maureen Hopcroft | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|||||
Paul John Najsarek | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|||||
Susan Anne Moore | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|||||
Carolyn Regan | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|||||
Danielle Oum | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|||||
James Walder | Ymddiriedolwr | 04 January 2023 |
|
|
||||
Dr Bhakti Seth | Ymddiriedolwr | 04 January 2023 |
|
|
||||
Selina Douglas | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Ian MACQueen | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Alexander Boyt | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
SARAH SHEPHERD | Ymddiriedolwr | 21 August 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.19m | £65.11m | £70.85m | £80.53m | £101.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.76m | £62.13m | £69.07m | £79.35m | £100.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £41.55m | £59.35m | £65.79m | £72.03m | £93.96m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.19m | £2.99m | £4.09m | £8.23m | £6.51m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.15m | £77.92k | £123.82k | £65.11k | £82.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £34.74k | £56.09k | £19.18k | £147.41k | £45.85k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £44.90m | £64.97m | £70.70m | £80.19m | £101.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.77k | £863 | £470 | £124.19k | £296.30k | |
|
Incwm - Arall | £85.75k | £7.85k | £10.35k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £45.36m | £61.88m | £68.72m | £78.88m | £100.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £234.99k | £251.35k | £353.74k | £471.89k | £665.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.50k | £150.12k | £1.10m | £1.52m | £1.65m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £69.41k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £161.00k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £7.33m | £8.52m | £9.54m | £10.34m | £14.14m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £35.00k | £1 | £1 | £1.99m | £2.00m | |
|
Cyfanswm asedau | £13.47m | £17.51m | £21.57m | £25.40m | £27.66m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£110.00k | -£172.00k | -£129.00k | -£23.00k | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £12.05m | £13.23m | £16.51m | £21.96m | £27.49m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 30 MAY 1984 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS PASSED 23RD MAY 1988 AND 28TH NOVEMBER 1991 AND 24TH JUNE 1998 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 03 MAR 2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05 JUN 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 01 DEC 2022 as amended on 01 Jun 2024 as amended on 06 Feb 2025
Gwrthrychau elusennol
OBJECTS 3 The objects ("the Objects") for which the Charity is established are for general charitable purposes in order to provide support and assistance to individuals who may be socially excluded and seeking to improve their quality of life, to become fully integrated members of Society, in particular by: 3.1 providing assistance and support in the relief of physical and mental health problems of persons in need by reasons of substance use, abuse or dependency, including alcohol and drugs; 3.2 providing assistance and support in the prevention of harm by reasons of substance use, abuse or dependency including alcohol and drugs; 3.3 relieving the hardship of those in need by reasons of youth, age, infirmity, physical or mental disability, poverty or social and economic circumstances by the provision of social housing and housing support; 3.4 the relief of unemployment and advancement of education (including sustainable training for employment or work) for the benefit of the public generally and in particular such persons who are in need due to the lack of educational or skills attainment or who otherwise require assistance in gaining employment; 3.5 the relief of poverty, hardship (financial or otherwise) and distress among children, young people, families and other members of society in necessitous circumstances by providing and assisting in the provision of such facilities, advice and support as may be required to improve their conditions of life; and 3.6 assisting in the preservation and protection of health, and in the treatment and care of persons suffering from mental or physical health conditions or illnesses or in need of rehabilitation as a result of the same, through the provision of clinical and other services and support.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Waythrough
Unit 22
Bowburn North Industrial Estate
Bowburn
DURHAM
DH6 5PF
- Ffôn:
- 01325731160
- E-bost:
- info@humankindcharity.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window