SETTLE METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Circuit: organises worship in each Church through the Preaching Plan. trains local preachers to spread the Gospel of Jesus pays ministers to serve their communities and witness to the Gospel. provides administrative support to its churches and offers a source of initiative and decision making through the Circuit Leadership Team.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

30 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 14 Ebrill 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
30 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Timothy Charles Broughton | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|||||
Irene Elizabeth Whitfield | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|||||
Lucy Jane Atkinson | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Hilary Kay Lund | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Eileen Pittendreigh Edwards | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Martyn Park | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Averil Belinda Bayes | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Anne Duncan | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Pauline Wright | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Margery Dowling | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|||||
Judith Marshall | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Deborah Anne Meikle | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Janet Wigfield | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Jeffrey Perris | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Pamela Jean Lister | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Proctor | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Judith Dorothy Dawson | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Joyce Park | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Park | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Priscilla Jane Mansergh | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Brian Whitfield Lawson | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Thomas Anthony Blacow | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Philip Robert Taylor | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Richard Pike | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Carol Blacow | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Dr Judith Allinson | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Clifford Park | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Jonny Lawson | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Christine Lawson | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
WENDY VIVIENNE HOLT | Ymddiriedolwr | 01 September 2008 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £244.10k | £109.07k | £90.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £157.37k | £121.36k | £132.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20 SEP 1932
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Ingfield Lane
SETTLE
North Yorkshire
BD24 9BA
- Ffôn:
- 07518 517 901
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window