THE BROMSGROVE YOUTH AND COMMUNITY HUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Youth engagement through detached outreach, structured sessions, and schools work. Focus on mental health, sexual health, relationship building, mentoring & coaching.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £37,826 o 6 gontract(au) llywodraeth a £21,203 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 21 Awst 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1149031 BROMSGROVE STREET PASTORS
- 28 Gorffennaf 2020: CIO registration
- THE HUB (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Vincent | Ymddiriedolwr | 28 August 2024 |
|
|
||||
Kirbyanne Reeves | Ymddiriedolwr | 28 August 2024 |
|
|
||||
Thomas May | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Kristy Pascoe | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.14k | £108.47k | £223.94k | £209.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.03k | £77.55k | £132.16k | £198.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.80k | N/A | £54.70k | £37.83k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.50k | £43.51k | £9.32k | £21.20k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 24 Mawrth 2022 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 31 Mawrth 2022 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 28 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE AGED BETWEEN 8 -19 LIVING IN BROMSGROVE AND THE SURROUNDING AREA BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF PHYSICAL, EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF: (1) ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; (2) ADVANCING EDUCATION; (3) RELIEVING UNEMPLOYMENT; (4) PROVIDING RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITY IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH A VIEW TO IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 Market Street
Bromsgrove
Worcestershire
B61 8DA
- Ffôn:
- 01527873516
- E-bost:
- TheHubBromsgrove@outlook.com
- Gwefan:
-
youthhubbromsgrove.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window