HASLEMERE FOOD BANK TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purpose of the Food Bank is to support families and individuals in need in and around the Haslemere area by providing emergency food and household supplies. Other means of support are also provided and advice given by signposting families and individuals to other relevant information and advisory services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £32,201 o 2 gontract(au) llywodraeth a £32,201 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
- Surrey
Llywodraethu
- 17 Chwefror 2021: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Mackay | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Nigel Mee | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Fiona Bowring | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Rev David Rice | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Alison Rice | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|||||
Aileen Margaret Assender | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
JENNIFER SUGDEN | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Gillian Margaret Boreham | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.02k | £48.50k | £73.88k | £82.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.51k | £41.31k | £60.21k | £57.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £32.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.50k | £15.75k | £18.36k | £32.20k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 01 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 01 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 10 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 10 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 23 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 23 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 JUL 2020 AS AMENDED ON 11 JAN 2021
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONGST PEOPLE IN HASLEMERE AND THE SURROUNDING AREA IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) PROVIDING EMERGENCY FOOD, ESSENTIAL TOILETRIES, AND HOUSEHOLD ITEMS TO INDIVIDUALS AND FAMILIES IN NEED AND/OR DISTRIBUTION BY CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY. B) SUCH OTHER MEANS, INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) THE PROVISION OF SUPPORT OR SIGNPOSTING TO RELEVANT INFORMATION AND OTHER ADVISORY SERVICES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HASLEMERE METHODIST CHURCH
LION GREEN
HASLEMERE
GU27 1LD
- Ffôn:
- 07818692389
- E-bost:
- haslemerefoodbank@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window