THE HULL AND BARNSLEY RAILWAY STOCKFUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To preserve and protect a representative collection of Hull & Barnsley Railway passenger and goods rolling stock for use by and education of the public
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- East Riding Of Yorkshire
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruce Robinson | Cadeirydd | 19 November 2020 |
|
|
||||
Peter David Gregory | Ymddiriedolwr | 13 April 2024 |
|
|
||||
Malcolm Grassam | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||
Brian Crowther | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Peter Cox | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Allan Hallman | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
CHRISTOPHER CUBITT | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|||||
David Cullingworth | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/11/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.16k | £8.12k | £8.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.26k | £12.00k | £7.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 18 Tachwedd 2021 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Tachwedd 2021 | 12 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 19 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO PRESERVE AND PROTECT A REPRESENTATIVE COLLECTION OF HULL & BARNSLEY RAILWAY (H&BR) PASSENGER AND GOODS ROLLING STOCK, FOR USE BY, AND FOR THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ART AND TECHNIQUE OF RAILWAY COACHBUILDERS NOT ONLY ON THE NORTH YORKSHIRE MOORS RAILWAY AND ON OTHER HERITAGE RAILWAYS BY WORKING WITH OTHER ORGANISATIONS TO REPRESENT AND ASSIST ITS MEMBERS, WHICH SHALL INCLUDE OTHER RAILWAY PRESERVATION ORGANISATIONS, WITH THE RESTORATION, CONSERVATION AND OPERATION OF THE AFOREMENTIONED RAILWAY VEHICLES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 CHEQUERFIELD COURT
PONTEFRACT
WF8 2TQ
- Ffôn:
- 01977793493
- E-bost:
- aledhal@live.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window