BLACK, ASIAN & MINORITY ETHNIC EDUCATORS (BAMEED)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a grassroots network aimed at ensuring our diverse communities are accepted as a substantive part of the education workforce. We seek to address the inequities in the recruitment and career progression of Black, Asian and minority ethnic colleagues into the teaching profession. We advocate, coach & connect educators and schools together towards achieving racial and other social justice.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 03 Rhagfyr 2020: CIO registration
- BAMEED (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domini Agboeze | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Adam Vasco | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Frances Akinde | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Lilian Martin | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Dr Lizana Oberholzer | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|||||
Amjad Ali | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
ALLANA GAY | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.09k | £9.16k | £8.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.76k | £4.59k | £6.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Mehefin 2023 | 242 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 03 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF BAMEED (THE CIO) ARE TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT WITHIN THE EDUCATION SECTOR (AND PARTICULARLY AMONGST EDUCATION LEADERSHIP) BY:- - PROMOTING ACTIVITIES TO EMPOWER BAME EDUCATORS; - PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS; - PROMOTING ENGAGEMENT WITH NON BAME EDUCATORS TO CULTIVATE A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY; - CONDUCTING OR SUPPORTING RESEARCH ON EQUALITY AND DIVERSITY ISSUES; - ASSISTING SCHOOLS IN ATTRACTING BAME EDUCATORS, LEADERS AND GOVERNORS; - ASSISTING SCHOOLS IN DIVERSIFYING THEIR CURRICULUM AND UNDERSTANDING THE EFFECTIVENESS OF DIVERSITY TAUGHT IN THE CURRICULUM; - SUPPORTING BAME EDUCATORS AS ROLE MODELS WITHIN THE SECTOR; - SUPPORTING BAME EDUCATORS SUCH THAT THEY ARE BETTER ABLE TO PARTICIPATE FULLY IN THE EDUCATION SECTOR; AND - LIAISING WITH ORGANISATIONS COMMITTED TO DEVELOPING EQUALITY AND DIVERSITY IN EDUCATION. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH [SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005] AND [SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 82A
James Carter Road
Mildenhall
BURY ST. EDMUNDS
Suffolk
- Ffôn:
- 07763824053
- E-bost:
- BAMEed@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window