MANCHESTER ROYAL INFIRMARY KIDNEY PATIENTS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
One of the main function of the MRIKPA is to communicate with the membership through MRIKPA Newsletter/Magzine. Provides help, support and advice to kidney patients through out the north west region. Help through Amenity fund managed by social services MRI. Buy needed equipment for hospital where it is requested and can not be funded by the trust. Hardship cases considered anyway.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 11 Tachwedd 1985: Cofrestrwyd
- NORTH WEST REGION KIDNEY PATIENTS ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUY HILL | Cadeirydd |
|
|
|||||
David Coyle | Ymddiriedolwr | 05 September 2021 |
|
|||||
Cassandra Brzoza | Ymddiriedolwr | 05 September 2021 |
|
|
||||
JANET RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 22 June 2014 |
|
|
||||
MIKE KEWLEY | Ymddiriedolwr | 22 June 2014 |
|
|
||||
WAJID IQBAL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ARIJIT SEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.57k | £14.97k | £2.47k | £1.59k | £23.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.16k | £3.91k | £2.98k | £6.78k | £9.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 06 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 16 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 07 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 18 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 JUNE 1985. AS AMENDED 11 JUNE 1995 AND 11 MAY 1997 AS AMENDED 16TH MAY 1999 AS AMENDED ON 28/06/2015
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, THROUGH-OUT THE NORTH WEST REGION OF ENGLAND, THE WELFARE OF PERSONS RECEIVING TREATMENT FOR DISEASE OR ILLNESS AFFECTING THE KIDNEYS AND TO PROVIDE SUPPORT, COUNSELLING AND ADVICE TO THEIR RELATIVES. (FOR FURTHER DETAILS SEE CONSTITUTION)
Maes buddion
NORTH WEST REGION OF ENGLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Carrington Lane
Sale
M33 5ND
- Ffôn:
- 01619692524
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window