Trinity St. Andrews Methodist and UR Church, Skipton

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Trinity St Andrews has a mission to serve our community at all ages both in person and online through regular worship, prayer meetings, Messy Church and study groups; developing people's relationship with God and spreading the good news about Jesus; supporting through life's challenges by Pastoral Visitors and prayer support. We are proud of our community allotment, Warm Space and Wellbeing Cafe.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 10 Tachwedd 2020: Cofrestrwyd
- Trinity St. Andrews, Skipton (Enw gwaith)
- ST ANDREW'S (METHODIST AND UNITED REFORMED CHURCH),SKIPTON (Enw blaenorol)
- ST ANDREW'S CHURCH, SKIPTON (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Susan McIvor | Cadeirydd | 01 September 2024 |
|
|||||
STEPHEN COOMBES | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Kenneth Alistair Hey | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Marie Hickman | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Eileen Lloyd | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|||||
Martin Christopher Bendall BSc Hons | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Judith Mary Rogers BA MEd | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Helen Rachel Coombes | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Neil John Platt | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.04k | £147.14k | £132.67k | £240.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £91.36k | £136.07k | £150.30k | £160.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 19 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 19 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 05 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 05 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 MAR 2011 AS AMENDED ON 05 MAR 2018 as amended on 12 Feb 2023 as amended on 22 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSE OF THE CHARITY IS TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN THE AREA OF BENEFIT IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES AND PRACTICES OF THE PARTICIPATING CHURCHES. IN ACHIEVING ITS PURPOSE, THE CHARITY WILL ENGAGE IN A RANGE OF ACTIVITIES, EITHER ON ITS OWN OR WITH OTHERS, INCLUDING (BUT NOT RESTRICTED TO): A) THE CELEBRATION OF PUBLIC WORSHIP; B) THE TEACHING OF THE CHRISTIAN FAITH; C) MISSION AND EVANGELISM; D) PASTORAL WORK, INCLUDING VISITING THE SICK AND THE BEREAVED; E) THE PROVISION OF FACILITIES WITH A CHRISTIAN ETHOS FOR THE LOCAL COMMUNITY, INCLUDING (BUT NOT RESTRICTED TO) THE ELDERLY, THE YOUNG AND OTHER GROUPS WITH SPECIAL NEEDS; AND F) THE SUPPORT OF OTHER CHARITIES IN THE UK AND OVERSEAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Trinity St Andrews Church
Westmoreland Street
SKIPTON
North Yorkshire
BD23 2EA
- Ffôn:
- 01756 691057
- E-bost:
- hello@tsaskipton.church
- Gwefan:
-
tsaskipton.church
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window