PARISH OF WYKE REGIS, ALL SAINTS WITH ST EDMUND

Rhif yr elusen: 1193556
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Hold church services at the two churches within the parish, details of which are posted outside the churches

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £183,518
Cyfanswm gwariant: £104,920

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dorset

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Chwefror 2021: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

20 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Janet Hall Ymddiriedolwr 21 May 2024
FAIRBRIDGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MARK STONE Ymddiriedolwr 21 May 2024
Dim ar gofnod
Jane Margaret Thomas Ymddiriedolwr 21 May 2024
Dim ar gofnod
Diana Mary Gill Ymddiriedolwr 21 May 2024
Dim ar gofnod
Joan Kathleen Robb Ymddiriedolwr 21 May 2024
Dim ar gofnod
Lynda Ferry Ymddiriedolwr 10 May 2023
Dim ar gofnod
Amy Roff Ymddiriedolwr 10 May 2023
Dim ar gofnod
Robert William Smith Ymddiriedolwr 04 May 2022
Dim ar gofnod
Marilyn Anne Mackenzie Ymddiriedolwr 04 May 2022
Dim ar gofnod
Lorraine Elizabeth Ovenden Ymddiriedolwr 29 May 2021
Dim ar gofnod
Maxine Elisabeth Foster Ymddiriedolwr 27 May 2021
Dim ar gofnod
Julie Lorraine Norris Ymddiriedolwr 04 October 2020
Dim ar gofnod
Derek Rodney Griffin Ymddiriedolwr 04 October 2020
Dim ar gofnod
Leslie Donald Seamark Ymddiriedolwr 04 October 2020
THE MARGARET CHAMBERLAINE INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
Jeffrey Thomas Ymddiriedolwr 04 October 2020
Dim ar gofnod
Michael John DILLISTONE Ymddiriedolwr 08 April 2019
Dim ar gofnod
Maxine Angela LEGG Ymddiriedolwr 08 April 2019
Dim ar gofnod
Cheryl Loretta Mary WISE Ymddiriedolwr 10 July 2018
Dim ar gofnod
Caroline Elizabeth Elliott Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod
Gary Richard Hepburn Ymddiriedolwr 01 April 2014
SANDERSON-WELLS CONFIDENTIAL ASSISTANCE FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE WYKE REGIS AID IN SICKNESS FUND
Derbyniwyd: Ar amser
WEYMOUTH AND PORTLAND DISTRICT SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
SIR HENRY EDWARDS' CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
SIR SAMUEL MICO'S CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
LIFE EDUCATION WESSEX
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARGARET CHAMBERLAINE INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £98.58k £106.78k £183.52k
Cyfanswm gwariant £106.78k £90.66k £104.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.00k £700 £350

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 28 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 26 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
1 Portland Road
Weymouth
DT4 9ES
Ffôn:
01305784649