FRIENDS OF CEREDIGION YOUNG MUSICIANS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote and advance the musical education of children and young persons under the age of 25 from within the area of Ceredigion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Ceredigion
Llywodraethu
- 06 Mai 1986: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nia Perris | Cadeirydd | 18 February 2019 |
|
|
||||||||||
geraint Evans | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|
||||||||||
Rebecca Wood | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||||||||
Helen Elizabeth Gethin | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|||||||||||
Rhian Dafydd | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||||||||
Dr Nicholas Shilton | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|||||||||||
Dr Owen Gruffudd Roberts | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||||||||
Hilary Louise McConnell | Ymddiriedolwr | 10 December 2018 |
|
|
||||||||||
MR W GWYN JONES | Ymddiriedolwr | 14 May 1996 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.48k | £13.65k | £1.35k | £2.06k | £8.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.27k | £8.60k | £2.30k | £8.79k | £3.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.92k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 11 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 MAY 1981 AS AMENDED 25 JANUARY 1986 AS FURTHER AMENDED BY RESOLUTION 8 MARCH 1999, AMENDED 14 FEBRUARY 2000 null as amended on 28 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ADVANCE THE MUSICAL EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS AGED 25 YEARS AND UNDER WHO ARE EITHER PUPILS ATTENDING THE SCHOOLS ADMINISTERED BY CYNGOR SIR CEREDIGION COUNTY COUNCIL (THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY) OR STUDENTS FORMERLY FROM CEREDIGION SCHOOLS PURSUING MUSIC COURSES AT SPECIALIST MUSIC SCHOOLS OR FURTHER EDUCATION ESTABLISHMENTS BY THE PROVISION OF FACILITIES AMENITIES OR ASSISTANCE NOT NORMALLY PROVIDED OR ADEQUATELY PROVIDED BY THE LEA.
Maes buddion
CEREDIGION
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Coed y Bryn
Panteg
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0DW
- Ffôn:
- 07510227814
- E-bost:
- wgwynj@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window