Ymddiriedolwyr QUEEN MARGARET'S SCHOOL, YORK LIMITED
Rhif yr elusen: 517523

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas John Edwards | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|||||
Andrew Buttery | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Jennie deborah Stoddart-Scott | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Douglas John Scott Cochran | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Fang Shi | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Sarah-Jane Barker | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Dr Emma Marie Henney | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Terence William Burt | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Nicholas William Granville Blythe | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
Matthew Stripe | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Chloe Alice Fairley | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
The Hon Mrs Bel Forbes | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
Mrs Sue King | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.