ANGLO-ISRAEL ARCHAEOLOGICAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance education relating to the archaeology of Israel and its neighbours by facilitating the exchange of lecturers, researchers and students in the archaeology of the region and kindred subjects, assisting with the development of the archaeology of Israel and its neighbours, establishing scholarships and the awarding of grants, publishing and distributing journals and other literature
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Israel
Llywodraethu
- 21 Medi 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor SARAH PEARCE | Cadeirydd | 15 July 2021 |
|
|
||||
Dr Sandra Jacobs | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
Dr Arjen Feike Bakker | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
Dr Paul Thomas Collins | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Dr RACHAEL SPARKS | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Dr DAVID FRIEDMAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
PROFESSOR MARTIN GOODMAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Dr ANTHONY RABIN | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Professor Tessa Rajak | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Professor Hugh Williamson | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Dr MARK MERRONY | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Dr REBEKAH WELTON | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.60k | £155.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.20k | £35.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ("THE OBJECTS") ARE AS FOLLOWS; TO ADVANCE EDUCATION OF CURRENT AND EARLIER WORK RELATING TO THE ARCHAEOLOGY OF LSRAEL AND ITS NEIGHBOURS FOR THE PUBLIC BENEFIT BY FACILITATING THE EXCHANGE OF LECTURERS , RESEARCHERS AND STUDENTS IN THE ARCHAEOLOGY OF THE REGION AND KINDRED SUBJECTS , ASSISTING WITH THE DEVELOPMENT OF THE ARCHAEOLOGY OF LSRAEL AND ITS NEIGHBOURS, ESTABLISHING SCHOLARSHIPS AND THE AWARDING OF GRANTS PUBLISHING AND DISTRIBUTING JOURNALS AND OTHER LITERATURE AND BY SUCH OTHER MEANS AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE LNVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN LRELAND) 2008.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4th Floor
Silverstream House
45 Fitzroy Street
Fitzrovia
London
- Ffôn:
- 020 3840 3660
- E-bost:
- secretary@aias.org.uk
- Gwefan:
-
aias.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window