Ymddiriedolwyr BRECKNOCK SOCIETY AND MUSEUM FRIENDS CYMDEITHAS BRYCHEINIOG A CHYFEILLION YR AMGUEDDFA
Rhif yr elusen: 518041

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JANE ELIZABETH SIBERRY | Cadeirydd | 22 April 2022 |
|
|||||||||
Dr Kim Wilford Woods | Ymddiriedolwr | 29 April 2025 |
|
|
||||||||
Eliane Wigzell | Ymddiriedolwr | 29 April 2025 |
|
|||||||||
Helen Margaret Rowlands | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|||||||||
Jonathan Penry Douglas Williams | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|||||||||
Adrienne Beryl Gibson | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|||||||||
Nick Jones | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|||||||||
Elizabeth Rees | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|||||||||
Sir Evan Paul Silk | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|||||||||
Elizabeth Bickerton | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|||||||||
Dr Mike Alun Williams | Ymddiriedolwr | 23 March 2015 |
|
|||||||||
Nigel Clubb | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|||||||||
Dr JOHN NEWTON GIBBS | Ymddiriedolwr | 21 March 2012 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.