MARCUS GARVEY DAY CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide day care facilities to African/Caribbean Elders and people of other communities in the city of Nottingham. To provide support to those elders who have dementia to improve the quality of their life and promote self worth.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Nottingham
Llywodraethu
- 22 Hydref 1986: Cofrestrwyd
- MARCUS GARVEY DAY CENTRE/LUNCHEON CLUB (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARZE SMALL | Ymddiriedolwr | 21 February 2014 |
|
|
||||||
TONY PALMER | Ymddiriedolwr | 21 February 2014 |
|
|
||||||
SHARON RILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Tyron Browne | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
ROY TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
LYNN SIMPSON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £360 | £168 | £0 | £11.78k | £9.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35k | £36.53k | £0 | £11.83k | £4.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.02k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Gorffennaf 2024 | 258 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Tachwedd 2022 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED SEPTEMBER 1986 AS AMENDED 9TH NOVEMBER 2004
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE OF THE AGED WHO ARE RESIDENT IN THE RADFORD AND LENTON AREAS OF NOTTINGHAM AND ELSEWHERE PARTICULARLY THOSE OF AFRO-CARIBBEAN ORIGIN IN ANY MANNER WHICH NOW IS OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE.
Maes buddion
NOTINGHAM AND NOTINGHAMSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MARCUS GARVEY DAY CENTRE & ALZHEIMERS GROUP
LENTON BOULEVARD
NOTTINGHAM
NOTTINGHAMSHIRE
NG7 2BY
- Ffôn:
- 01159792906
- E-bost:
- ROYTAYLOR7537@YAHOO.CO.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window