EVERYONE'S INVITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The problem that Everyone's Invited seeks to address is rape culture. Rape culture includes misogyny, rape jokes, sexual harassment (groping, non-consensual touching), image-based abuse (upskirting, non-consensual sharing of intimate photos, cyber flashing), and sexual coercion. We provide an anonymous sharing platform for survivors as well as engage in delivering education in schools.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 01 Hydref 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1198695 YOUNG ABUSE SUPPORT (YAS)
- 25 Hydref 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Sara | Cadeirydd | 25 November 2021 |
|
|
||||
Michael Coombs | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Christine Kane | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Bella Deborah Mary Bird | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|||||
Atalia Silas | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Susan le Jeune d'Allegeershecque CMG | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Sigal Shalev | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.45k | £297.14k | £242.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.22k | £134.12k | £250.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 08 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 22 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 25 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF EVERYONE'S INVITED ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY BY THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF GENDER, BY (BUT NOT LIMITED TO): A. RAISING AWARENESS OF ALL ASPECTS OF DISCRIMINATION IN SOCIETY BY PUBLICATIONS, LECTURES, USE OF THE MEDIA, PUBLIC ADVOCACY AND OTHER MEANS OF COMMUNICATION; B. CONDUCTING OR COMMISSIONING RESEARCH ON EQUALITY AND DIVERSITY AND PUBLICISING THE RESULTS OF THE SAME TO THE PUBLIC; C. ADVANCING EDUCATION IN EQUALITY AND DIVERSITY WHETHER BY TEACHING OR PRODUCING MATERIALS; AND D. PROVIDING OR FACILITATING THE PROVISION OF ASSISTANCE TO INDIVIDUALS OR ORGANISATIONS, INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) THROUGH GRANT-MAKING, TRAINING, COUNSELLING, ADVICE OR GUIDANCE IN RELATION TO CHALLENGING OR ELIMINATING GENDER DISCRIMINATION, PROMOTING EQUALITY AND DIVERSITY AND SUPPORTING PEOPLE WHO HAVE EXPERIENCED SEXUAL VIOLENCE AND/OR HARASSMENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
STREATHERS SOLICITORS
ACCURIST HOUSE
44 BAKER STREET
W1U 7AL
- Ffôn:
- 020 7431 8889
- E-bost:
- welcome@everyonesinvited.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window