WEAVERHAM COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide sport and leisure to the community of Weaverham and surrounding isolated communites.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2021
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £24,500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
Llywodraethu
- 18 Mai 1987: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN JEREMY COLLIER FREEMAN | Cadeirydd |
|
||||||||||
Gillian Edwards | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|||||||||
NIALL PHILIPS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.09k | £55.33k | £59.74k | £64.56k | £74.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.19k | £57.01k | £58.86k | £43.78k | £49.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.00k | N/A | N/A | N/A | £24.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 283 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 283 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 649 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 649 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 05 Medi 2024 | 768 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
30 Medi 2021
(Mae'r cyfrifon |
05 Medi 2024 | 768 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 19 Mehefin 2024 | 1055 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 20 Mehefin 2024 | 1056 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 15 Hydref 2021 | 442 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 15 Hydref 2021 | 442 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 OCTOBER 1986
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF WEAVERHAM AND THE NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF SEXOR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; (B) TO ESTABLISH OR TO ECURE THE ESTABLISMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO AMINTAIN AND MANAGE, OR TO CO-OPERATE WITH ANY LOCAL STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE ASSOCIATIONAND ITS CONSTITUENT BODIESIN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS.
Maes buddion
WEAVERHAM AND THE NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WEAVERHAM COMMUNITY ASSOCIATION
Weaverham Community Centre
Russet Road
Weaverham
NORTHWICH
CW8 3HY
- Ffôn:
- 01606854088
- E-bost:
- weaverhamcentre@aol.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window