Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY'S, SUMMERSTOWN
Rhif yr elusen: 1202536

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev James John Gareth Fletcher | Cadeirydd | 05 March 2018 |
|
|||||
Giulia Kengne Fotso | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|
||||
Priscilla Henebeng | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|
||||
Ranjit Solomon Premraj | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|
||||
Dr David Smith | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|
||||
Kevin Okonkwo | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|
||||
Jolly Sirikwa | Ymddiriedolwr | 24 March 2024 |
|
|
||||
Hezekiah Aaron Walters | Ymddiriedolwr | 24 March 2024 |
|
|
||||
Eustace Jeffrey | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Christopher Brown | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Daniel Mark Myers | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Simon John Baigent | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Crystal Joy Baigent | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Bridget Barker | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.