Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WOODHOUSE AND WRANGTHORN
Rhif yr elusen: 1196073

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Eve Rebecca Ridgeway | Ymddiriedolwr | 04 May 2025 |
|
|||||
John Birkett | Ymddiriedolwr | 04 May 2025 |
|
|||||
Rev Joshua Lees | Ymddiriedolwr | 04 May 2025 |
|
|||||
Graham Hartney | Ymddiriedolwr | 04 May 2025 |
|
|
||||
James Hodson | Ymddiriedolwr | 04 May 2025 |
|
|
||||
Janet Seabourne | Ymddiriedolwr | 04 May 2025 |
|
|
||||
Rev Elizabeth Louise Woolf | Ymddiriedolwr | 08 September 2024 |
|
|
||||
Toby Grasham | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
Rev Jasmine Barber | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
Dr Kristan Celia Webb | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Ruth Cowderoy | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Ann Johnson | Ymddiriedolwr | 28 April 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.