SUSSEX SYRIAN COMMUNITY CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Sussex Syrian Community Group aims to empower Syrian refugees in Sussex to build integrated, stable and happy lives in the UK. We create spaces for Syrians to come together, often with others from the wider community in Brighton and Hove, to celebrate our history, culture and resilience. We run language courses, skills courses, and provide advice and help with accessing services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Brighton And Hove
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 06 Rhagfyr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Yabroudi | Cadeirydd | 12 July 2021 |
|
|||||
Mohamad Khaled Morad | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Fathi Khalil | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Jean Massara | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Esam Albdin | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Jamal Alsakka | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.75k | £18.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.51k | £15.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.00k | £5.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 06 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (1) TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY WORKING WITH PEOPLE IN SUSSEX WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF OR CREED (IN PARTICULAR, MEMBERS OF THE SYRIAN COMMUNITY) TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH PEOPLE AND ASSIST THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY, IN PARTICULAR BY PROVIDING: (A) EDUCATION AND TRAINING IN THE ENGLISH LANGUAGE AND IN OTHER SKILLS AND SUBJECTS; (B) A LOCAL NETWORK GROUP THAT ENCOURAGES AND ENABLES MEMBERS OF THE SYRIAN COMMUNITY TO PARTICIPATE MORE EFFECTIVELY WITH THE WIDER COMMUNITY; (C) SOCIAL AND RECREATIONAL FACILITIES AND EVENTS INVOLVING THE LOCAL COMMUNITY. (2) THE PROMOTION OF RACIAL HARMONY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: (A) PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING BETWEEN THE SYRIAN COMMUNITY AND ALL OTHER RACIAL GROUPS; (B) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS ABOUT THE SYRIAN COMMUNITY TO PROMOTE GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT RACIAL GROUPS; (C) RAISING AWARENESS OF SYRIAN CULTURE BY RUNNING CLASSES, HOLDING EVENTS AND SHARING INFORMATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. MARY MAGDALENS COMMUNITY CENTRE
55 UPPER NORTH STREET
BRIGHTON
BN1 3FH
- Ffôn:
- 07460963163
- E-bost:
- sussexsyriancommunity@gmail.com
- Gwefan:
-
sussexsyriancommunity.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window