BATLEY GIRLS (RAE, TAYLOR, HIRST AND TALBOT) SCHOLARSHIP FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
AWARDING TO GIRLS AND YOUNG WOMEN RESIDENT IN THE AREA OF THE FORMER BOROUGH OF BATLEY, SCHOLARSHIPS OR GRANTS FOR THEIR FURTHER EDUCATION TENABLE TO ANY COLLEGE OR UNIVERSITY
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Kirklees
Llywodraethu
- 01 Gorffennaf 1987: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Ann Waite-Wright | Cadeirydd | 11 May 2017 |
|
|
||||||||
Marion Kemp | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||||||
Jenny Fox | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||||||
JACK LEESON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Paul Duncan Taylor | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
Gwen Lowe | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.31k | £2.40k | £2.54k | £2.63k | £2.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £587 | £2.58k | £2.60k | £3.70k | £1.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 20 OCTOBER 1986
Gwrthrychau elusennol
AWARDING TO GIRLS AND YOUNG WOMEN RESIDENT IN THE AREA OF THE FORMER BOROUGH OF BATLEY, OR IN CIRCUMSTANCES WHICH THE TRUSTES CONSIDER EXCEPTIONAL, TO GIRLS AND YOUNG WOMEN RESIDENT OUTSIDE THE SAID AREA, SCHOLARSHIPS OR GRANTS FOR THEIR FURTHER EDUCATION TENABLE TO ANY COLLEGE OR EDUCATION UNIVERSITY OR OTHER INSTITUTION OF FURTHER (INCLUDING PROFESSIONAL AND TECHNICAL) EDUCATION APPROVED BY THE TRUSTEES. (AREA OF BENEFIT:- AREA OF THE FORMER BOROUGH OF BATELY OR IN CIRCUMSTANCES WHICH THE TRUSTEES CONSIDER EXCEPTIONAL OUTSIDE THE AREA
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
175 Raikes Lane
Birstall
BATLEY
WF17 9QH
- Ffôn:
- 01924476206
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window