MAXIMUS FOUNDATION UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Maximus Foundation is committed to helping people in need. The focus is to support charities that help disadvantaged people and make a real difference to people's lives; through health, employment or community development. The Maximus Foundation supports charities by providing them with meaningful grants, which enables the organisation's to drive forward their core mission and purpose.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 01 Awst 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1160326 MAXIMUS FOUNDATION UK
- 16 Mawrth 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charis Green | Cadeirydd | 16 March 2022 |
|
|
||||||
Ferdinand Morales Jr | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||||
Roger Kenneth Peace | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||||
Patrick McGeough | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|||||||
Lynne Sheehy | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||||
Tracie Wilson | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2022 | 30/09/2023 | |
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 26 Awst 2023 | 27 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Mar 2022 as amended on 29 Aug 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT: - THE RELIEF AND ASSISTANCE OF THOSE IN NEED IN ANY PART OF THE UK BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE; AND - THE ADVANCEMENT OF SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR DISCRETION THINK FIT, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY MAKING GRANTS TO ORGANISATIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Maximus UK
Suite B, First Floor
2 Navigation Walk
Waterfront
Wakefield
WF1 5RH
- Ffôn:
- 07350356606
- E-bost:
- foundation@maximusuk.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window