BE WITH ME

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CHARITABLE PROJECTS FOR NEEDY PEOPLE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
- Sri Lanka
- Tanzania
Llywodraethu
- 11 Ionawr 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHMED MASOUD SAID | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
NAJWAH KASSIM MASOUD | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||
SOFIA ABDILLAHI OMAR | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||
MOHAMED ASHRAFF ANSARY | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||
ALI NASSOR ALI | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|||||
MARYAM NASSOR ALI | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.09k | £57.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.78k | £33.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 13 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 13 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 11 Jan 2022 as amended on 01 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
(1) TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP AMONG POOR PEOPLE, ORPHANS, WIDOWS, AND OTHER PEOPLE IN NEED BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, MAKING GRANTS FOR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, EQUIPMENT, SERVICES AND FACILITIES, INCLUDING THE PROVISION OF FOOD, CLEAN WATER, SHELTER, CLOTHING AND LIVELIHOOD PROGRAMMES FOR THE BENEFIT OF THE SAID PERSONS; (2) TO ADVANCE THE RELIGION OF ISLAM BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR WORSHIP AND ISLAMIC EDUCATION, IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS OF THE QURAN AND THE TEACHINGS OF PROPHET MUHAMMAD (PBUH); (3) TO ADVANCE EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE PROVISION OR THE ASSISTANCE IN THE PROVISION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES AND FACILITIES, SUCH AS A SCHOOL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 McAllister Grove
Barking
IG11 0FS
- Ffôn:
- 07947597264
- E-bost:
- contact@bewithme.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window