WESTERN FELLS METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Teaching of Christianity through sermons, courses & small groups. Pastoral work including visiting the sick & bereaved. Taking religious assemblies in local schools. Promoting the whole mission of the church (& aiding social cohesion) through activities for older people, parents and toddlers & other specific need groups. Supporting other charities in the UK & overseas financially & with prayer
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

44 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cumbria
Llywodraethu
- 06 Hydref 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1135447 SOLWAY METHODIST CIRCUIT
- 07 Chwefror 2022: Cofrestrwyd
- WFMC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
44 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glynis Hayton | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Deacon Samantha Jane Morris | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Julie Howell | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Jean Waite | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Wendy Kilworth-Mason | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Nancy Powell-Davies | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Rev David Evan Hasson | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Jennifer Holliday | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Helen Herbert | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Jeff Holliday | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Audrey Albon | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Viv Kendall | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Alan Christian | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Alison Hanshaw | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Frances Murphy | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Lynda Bignell | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Margaret Robinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Nicola Reynolds | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Mary Stevenson | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Sally Lunson | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Katherine Lennox | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Ann Hymers | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Douglas McDevitte | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Neil Bingham | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Paul Harold | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Alan Coyles | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Irene Owens | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Eva Ackerlay | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Mavis Moore | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dennis Holliday | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Christopher Anthony Potts | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Morna Lesley McDowell | Ymddiriedolwr | 08 August 2021 |
|
|
||||
MICHAEL WATTS | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
JACQUELINE DAVIES | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
PHILIP DAVID ADAMSON | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
Sharon Elizabeth WOOLLARD | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|||||
ALISTAIR BELL | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
ROBERT FEARON | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
GEORGE CYRIL ATKINSON | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
DOROTHY NEVINSON | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
DAVID ATHRON COLLINS | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
Gwynneth Anne Everett Councillor | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
David Ivor Davies | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
ANNE HASSON | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £188.14k | £195.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £290.71k | £287.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 15 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 15 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | 25 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 26 OCT 1976
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HOLLYBUSH HOUSE
45 THE PARKLANDS
COCKERMOUTH
CA13 0XJ
- Ffôn:
- 01900823273
- E-bost:
- charitycomreg@westernfells.uk
- Gwefan:
-
HTTPS://WWW.WESTERNFELLS.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window