Hanes ariannol BLYTH STAR ENTERPRISES LIMITED

Rhif yr elusen: 519443
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.88m £2.09m £2.16m £2.47m £2.38m
Cyfanswm gwariant £1.80m £1.72m £1.80m £1.90m £2.24m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.60m £1.58m £1.72m £1.82m £1.98m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.50k £26.35k £10.38k £3.13k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £126.88k £345.90k £268.29k £447.52k £101.97k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £53.33k £42.02k £59.23k £63.65k £63.22k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.70m £1.69m £1.83m £1.96m £2.21m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £748 £343 £61 £1.25k £6.70k
Incwm - Arall £1.77k £8.01k £976 £2.01k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.78m £1.71m £1.78m £1.88m £2.20m
Gwariant - Ar godi arian £15.49k £13.69k £18.47k £25.44k £0
Gwariant - Llywodraethu £6.00k £6.05k £6.30k £6.56k £10.64k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £40.98k