MARLBOROUGH AREA YOUTH FORUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Forum offers support, activities, events and fund raising opportunities for young people, aged 10 to 18 (or 25 with special educational needs), in the Marlborough Community Area to have fun and build their skills, capacities and capabilities to better enable them to participate in society as mature and responsible individuals
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 September 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Wiltshire
Llywodraethu
- 12 Gorffennaf 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Susan Thomas | Cadeirydd | 20 June 2022 |
|
|
||||
Nicola Jane Rebbeck | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Lisa Ann Farrell | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Mervyn John Hall | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2023 | 01/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.15k | £22.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.79k | £13.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.50k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2024 | 24 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2024 | 24 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2023 | 16 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2023 | 16 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE IN LIFE YOUNG PEOPLE, AGED 10 TO 18 (OR 25 WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS) IN MARLBOROUGH AND THE SURROUNDING AREA THROUGH: (A) THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE (B) PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NOWELL HOUSE
KINGSBURY STREET
MARLBOROUGH
SN8 1HZ
- Ffôn:
- 07525934626
- E-bost:
- thomascs@me.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window